Készült: 2024.09.26.11:32:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Költségvetési bizottság tagjai változásának elrejtése
Költségvetési bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Burány Sándor (MSZP) | Elnök | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Mesterházy Attila (MSZP) | Elnök | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Burány Sándor (MSZP) |
László Tamás (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Alelnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | László Tamás (Fidesz) |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Hargitai János (KDNP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Demeter Márta (LMP) | Alelnök | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Schmuck Erzsébet (LMP) |
Schmuck Erzsébet (LMP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2017.10.02. | |
Bodó Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Boldog István (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Pogácsás Tibor (Fidesz) |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
Rácz Róbert (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.07.23. | |
Szabolcs Attila (Fidesz) | Tag | 2014.07.01. | 2018.05.07. | Tasó László (Fidesz) |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.07.01. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2014.09.15. | 2018.05.07. | Rácz Róbert (Fidesz) |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2016.11.21. | 2017.03.06. | Velez Árpád (MSZP) |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2016.09.12. | 2016.11.21. | Dr. Szakács László (MSZP) |
Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Demeter Márta (független) | Tag | 2017.03.06. | 2017.08.31. | Dr. Legény Zsolt (MSZP) |
Szelényi Zsuzsanna (független) | Tag | 2014.06.19. | 2018.05.07. | |
Varju László (független) | Tag | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Demeter Márta (LMP) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Költségvetési bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
MSZP | 1 | 6.67% | |
Jobbik | 1 | 6.67% | |
KDNP | 1 | 6.67% | |
LMP | 1 | 6.67% | |
független | 2 | 13.33% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Költségvetési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 85 | 2/2018 | 2018.03.20. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:05 |
2 | 84 | 1/2018 | 2018.02.21. | Határozatképes | 0:17 |
3 | 83 | 18/2017 | 2017.11.22. | Határozatképes | 2:13 |
4 | 82 | 17/2017 | 2017.11.15. | Határozatképes | 0:17 |
5 | 81 | 16/2017 | 2017.11.07. | Határozatképes | 2:26 |
6 | 80 | 15/2017 | 2017.10.30. | Határozatképes | 0:24 |
7 | 79 | 14/2017 | 2017.10.27. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:07 |
8 | 78 | 13/2017 | 2017.10.16. | Határozatképes | 1:01 |
9 | 77 | 12/2017 | 2017.10.13. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:12 |
10 | 76 | 11/2017 | 2017.10.05. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:14 |
11 | 75 | 10/2017 | 2017.10.02. | Határozatképes | 0:12 |
12 | 74 | 9/2017 | 2017.09.18. | Határozatképes | 0:31 |
13 | 73 | 8/2017 | 2017.06.01. | Határozatképes | 0:12 |
14 | 72 | 7/2017 | 2017.05.31. | Határozatképes | 0:51 |
15 | 71 | 6/2017 | 2017.05.24. | Határozatképes | 3:26 |
16 | 70 | 5/2017 | 2017.05.05. | Határozatképes | 1:04 |
17 | 69 | 4/2017 | 2017.05.02. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
18 | 68 | 3/2017 | 2017.04.20. | Határozatképes | 0:20 |
19 | 67 | 2/2017 | 2017.04.03. | Határozatképes | 0:55 |
20 | 66 | 1/2017 | 2017.02.27. | Határozatképes | 0:40 |
21 | 65 | 21/2016 | 2016.12.12. | Határozatképes | 0:18 |
22 | 64 | 20/2016 | 2016.11.29. | Határozatképes | 2:00 |
23 | 63 | 19/2016 | 2016.11.24. | Határozatképes | 0:12 |
24 | 62 | 18/2016 | 2016.11.15. | Határozatképes | 0:17 |
25 | 61 | 17/2016 | 2016.11.03. | Határozatképes | 1:58 |
Költségvetési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 60 | 16/2016 | 2016.10.26. | Határozatképes | 0:33 |
27 | 59 | 15/2016 | 2016.10.18. | Határozatképes | 1:15 |
28 | 58 | 14/2016 | 2016.10.03. | Határozatképes | 0:54 |
29 | 57 | 13/2016 | 2016.09.19. | Határozatképes | 0:13 |
30 | 56 | 12/2016 | 2016.06.06. | Határozatképes | 0:05 |
31 | 55 | 11/2016 | 2016.05.30. | Határozatképes | 1:02 |
32 | 54 | 10/2016 | 2016.05.27. | Határozatképes | 1:03 |
33 | 53 | 9/2016 | 2016.05.26. | Határozatképes | 0:24 |
34 | 52 | 8/2016 | 2016.05.18. | Határozatképes | 3:16 |
35 | 51 | 7/2016 | 2016.05.09. | Határozatképes | 0:04 |
36 | 50 | 6/2016 | 2016.05.02. | Határozatképes | 0:30 |
37 | 49 | 5/2016 | 2016.04.18. | Határozatképes | 0:33 |
38 | 48 | 4/2016 | 2016.04.12. | Határozatképes | 0:12 |
39 | 47 | 3/2016 | 2016.03.22. | Határozatképes | 0:22 |
40 | 46 | 2/2016 | 2016.02.22. | Határozatképes | 0:53 |
41 | 45 | 1/2016 | 2016.02.15. | Határozatképes | 0:55 |
42 | 44 | 24/2015 | 2015.12.14. | Határozatképes | 0:30 |
43 | 43 | 23/2015 | 2015.12.10. | Határozatképes | 1:31 |
44 | 42 | 22/2015 | 2015.12.08. | Határozatképes | 1:32 |
45 | 41 | 21/2015 | 2015.11.16. | Határozatképes | 0:28 |
46 | 40 | 20/2015 | 2015.10.26. | Határozatképes | 0:11 |
47 | 39 | 19/2015 | 2015.10.21. | Határozatképes | 0:19 |
48 | 38 | 18/2015 | 2015.10.19. | Határozatképes | 0:06 |
49 | 37 | 17/2015 | 2015.10.13. | Határozatképes | 0:46 |
50 | 36 | 16/2015 | 2015.10.06. | Határozatképes | 0:25 |
51 | 35 | 15/2015 | 2015.09.28. | Határozatképes | 0:59 |
52 | 34 | 14/2015 | 2015.06.30. | Határozatképes | 0:11 |
53 | 33 | 13/2015 | 2015.06.15. | Határozatképes | 0:13 |
54 | 32 | 12/2015 | 2015.06.11. | Határozatképes | 0:20 |
55 | 31 | 11/2015 | 2015.06.10. | Határozatképes | 0:53 |
56 | 30 | 10/2015 | 2015.06.03. | Határozatképes | 2:15 |
57 | 29 | 9/2015 | 2015.05.26. | Határozatképes | 0:31 |
58 | 28 | 8/2015 | 2015.05.19. | Határozatképes | 0:15 |
59 | 27 | 7/2015 | 2015.05.11. | Határozatképes | 0:24 |
60 | 26 | 6/2015 | 2015.05.04. | Határozatképes | 0:37 |
61 | 25 | 5/2015 | 2015.04.27. | Határozatképes | 0:24 |
62 | 24 | 4/2015 | 2015.04.13. | Határozatképes | 1:18 |
63 | 23 | 3/2015 | 2015.03.30. | Határozatképes | 0:20 |
64 | 22 | 2/2015 | 2015.03.23. | Határozatképes | 1:20 |
65 | 21 | 1/2015 | 2015.03.09. | Határozatképes | 0:16 |
Költségvetési bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
66 | 20 | 20/2014 | 2014.12.15. | Határozatképes | 0:06 |
67 | 19 | 19/2014 | 2014.12.15. | A napirendi javaslatot nem fogadta el | 0:05 |
68 | 18 | 18/2014 | 2014.12.09. | Határozatképes | 0:41 |
69 | 17 | 17/2014 | 2014.12.08. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:03 |
70 | 16 | 16/2014 | 2014.12.04. | Határozatképes | 0:11 |
71 | 15 | 15/2014 | 2014.12.03. | Határozatképes | 2:12 |
72 | 14 | 14/2014 | 2014.11.26. | Határozatképes | 2:13 |
73 | 13 | 13/2014 | 2014.11.20. | Határozatképes | 0:12 |
74 | 12 | 12/2014 | 2014.11.12. | Határozatképes | 0:40 |
75 | 11 | 11/2014 | 2014.11.05. | Határozatképes | 1:01 |
76 | 10 | 10/2014 | 2014.10.29. | Határozatképes | 1:12 |
77 | 9 | 9/2014 | 2014.10.27. | Határozatképes | 0:15 |
78 | 8 | 8/2014 | 2014.10.20. | Határozatképes | 0:15 |
79 | 7 | 7/2014 | 2014.10.13. | Határozatképes | 0:16 |
80 | 6 | 6/2014 | 2014.09.17. | Határozatképes | 0:36 |
81 | 5 | 5/2014 | 2014.09.15. | Határozatképes | 0:24 |
82 | 4 | 4/2014 | 2014.09.08. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:13 |
83 | 3 | 3/2014 | 2014.06.18. | Határozatképes | 0:36 |
84 | 2 | 2/2014 | 2014.06.10. | Határozatképes | 0:42 |
85 | 1 | 1/2014 | 2014.06.03. | Határozatképes | 2:33 |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2015.10.21. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok