Készült: 2024.09.19.09:06:30
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló új szabályozás előkészítésére létrehozott albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.10.17. |
Megszűnés | 2011.11.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Alkotmányügyi bizottság |
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló új szabályozás előkészítésére létrehozott albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Elnök | 2011.10.18. | 2011.11.14. | |
Dr. Szakács Imre (Fidesz) | Alelnök | 2011.10.18. | 2011.11.14. | |
Dr. Schiffer András (LMP) | Alelnök | 2011.10.18. | 2011.11.14. | |
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz) | Tag | 2011.10.18. | 2011.11.14. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Tag | 2011.10.18. | 2011.11.14. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2011.10.18. | 2011.11.14. | |
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | Tag | 2011.10.18. | 2011.11.14. | |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Tag | 2011.10.18. | 2011.11.14. |
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló új szabályozás előkészítésére létrehozott albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 5 | 5/2011 | 2011.11.14. | Határozatképes | 0:48 |
2 | 4 | 4/2011 | 2011.11.09. | Határozatképes | 1:16 |
3 | 3 | 3/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 1:20 |
4 | 2 | 2/2011 | 2011.11.02. | Határozatképes | 0:16 |
5 | 1 | 1/2011 | 2011.10.24. | Határozatképes | 0:30 |