Készült: 2024.09.21.16:34:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.25. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi és rendészeti bizottság |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Csampa Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Farkas Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Tóth Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Korondi Miklós (Jobbik) | Tag | 2011.02.24. | 2012.11.12. | |
Rubi Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.07.06. | 2012.09.10. |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 5 | 3/2011 | 2011.03.29. | Határozatképes | 1:59 |
2 | 4 | 2/2011 | 2011.03.03. | Határozatképes | 0:17 |
3 | 3 | 1/2011 | 2011.02.25. | Határozatképes | 0:20 |
4 | 2 emlékeztető | 2/2010 | 2010.06.08. | Határozatképes | 0:15 |
5 | 1 emlékeztető | 1/2010 | 2010.06.01. | Határozatképes | 0:08 |