Készült: 2024.09.25.07:03:44
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.16. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | Elnök | 2010.06.28. | 2011.02.14. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Elnök | 2011.05.16. | 2013.05.21. | |
Székyné Dr. Sztrémi Melinda (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2013.02.28. | |
Talabér Márta (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2010.07.20. | 2013.03.04. | |
Vágó Sebestyén (Jobbik) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 4/2010 | 2010.10.13. | Határozatképes | 0:20 |
2 | 3 | 3/2010 | 2010.09.15. | Határozatképes | 3:15 |
3 | 2 | 2/2010 | 2010.09.06. | Határozatképes | 0:45 |
4 | 1 | 1/2010 | 2010.07.22. | Határozatképes | 0:18 |