Készült: 2024.09.23.03:12:17
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Közlekedési és infrastrukturális albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.12. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Közlekedési és infrastrukturális albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Manninger Jenő (Fidesz) | Elnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Scheiring Gábor (LMP) | Alelnök | 2010.07.12. | 2013.02.11. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Wintermantel Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. |
Közlekedési és infrastrukturális albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 5 | 1/2013 | 2013.12.09. | Határozatképes | 1:30 |
2 | 4 | 2/2012 | 2012.11.20. | Határozatképes | 0:53 |
3 | 3 | 1/2012 | 2012.03.20. | Határozatképes | 1:38 |
4 | 2 | 1/2011 | 2011.05.03. | Határozatképes | 1:32 |
5 | 1 emlékeztető | 1/2010 | 2010.12.06. | Határozatképes | 0:14 |