Készült: 2024.09.25.08:38:29
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Női Méltóságért Albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2015.06.17. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális bizottság |
Női Méltóságért Albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dunai Mónika (Fidesz) | Elnök | 2015.06.17. | 2018.05.07. | |
Ikotity István (LMP) | Alelnök | 2015.06.23. | 2017.12.15. | |
Simon Róbert Balázs (Fidesz) | Tag | 2015.06.17. | 2017.10.09. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.06.17. | 2018.05.07. | |
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) | Tag | 2015.06.17. | 2018.05.07. | |
Kunhalmi Ágnes (MSZP) | Tag | 2015.06.23. | 2018.05.07. | |
Dúró Dóra (Jobbik) | Tag | 2015.06.17. | 2018.05.07. | |
Gaal Gergely (KDNP) | Tag | 2017.10.30. | 2018.05.07. | Simon Róbert Balázs (Fidesz) |
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | Tag | 2015.06.17. | 2018.05.07. |
Női Méltóságért Albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 11 | 2/2017 | 2017.06.07. | Határozatképes | 0:51 |
2 | 10 | 1/2017 | 2017.02.28. | Határozatképes | 1:26 |
3 | 9 | 4/2016 | 2016.12.05. | Határozatképes | 1:27 |
4 | 8 | 3/2016 | 2016.04.19. | Határozatképes | 1:19 |
5 | 7 | 2/2016 | 2016.03.22. | Határozatképes | 0:58 |
6 | 6 | 1/2016 | 2016.02.23. | Határozatképes | 1:10 |
7 | 5 | 5/2015 | 2015.12.08. | Határozatképes | 1:53 |
8 | 4 | 4/2015 | 2015.11.24. | Határozatképes | 0:52 |
9 | 3 | 3/2015 | 2015.11.10. | Határozatképes | 2:36 |
10 | 2 | 2/2015 | 2015.10.27. | Határozatképes | 1:37 |
11 | 1 | 1/2015 | 2015.06.29. | Határozatképes | 1:23 |