Készült: 2024.09.21.15:47:30
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.12. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Elnök | 2010.07.12. | 2012.06.18. | |
Volner János (Jobbik) | Alelnök | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
B. Nagy László (Fidesz) 1 | Tag | 2010.07.12. | 2011.02.14. | |
Riz Levente (Fidesz) | Tag | 2011.03.07. | 2014.05.05. | B. Nagy László (Fidesz) 1 |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. | |
Dr. Seszták Miklós (KDNP) | Tag | 2010.07.12. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 2 | 2/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 0:53 |
2 | 1 emlékeztető | 1/2011 | 2011.03.07. | Határozatképes | 0:05 |