Készült: 2024.09.26.08:21:56
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.11. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Igazságügyi bizottság |
Az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) | Elnök | 2018.06.11. | 2020.05.27. | |
Dr. Varga-Damm Andrea (független) | Elnök | 2020.06.22. | 2022.05.01. | |
Dr. Bajkai István (Fidesz) | Alelnök | 2018.06.11. | 2022.05.01. | |
Dr. Becsó Károly (Fidesz) | Tag | 2018.06.11. | 2022.05.01. | |
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) | Tag | 2018.06.11. | 2022.05.01. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2018.06.11. | 2022.05.01. |
Az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 1/2021 | 2021.06.07. | Határozatképes | 2:04 |
2 | 3 | 1/2020 | 2020.03.17. | Határozatképes | 0:37 |
3 | 2 | 1/2019 | 2019.03.12. | Határozatképes | 1:16 |
4 | 1 | 1/2018 | 2018.11.06. | Határozatképes | 2:07 |