Készült: 2024.09.23.19:36:37
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.26. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Győrffy Balázs (Fidesz) | Elnök | 2010.05.26. | 2014.05.05. | |
Farkas Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.05.26. | 2014.05.05. | |
Hanó Miklós (Fidesz) | Tag | 2010.05.26. | 2014.05.05. | |
Obreczán Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.26. | 2014.05.05. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Magyar Zoltán (Jobbik) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. |
Az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 10 | 2/2012 | 2012.03.20. | Határozatképes | 1:17 |
2 | 9 nem nyilvános | 1/2012 | 2012.03.20. | Határozatképes | 0:43 |
3 | 8 | 7/2011 | 2011.11.23. | Határozatképes | 2:05 |
4 | 7 | 6/2011 | 2011.11.16. | Határozatképes | 0:18 |
5 | 6 | 5/2011 | 2011.10.11. | Határozatképes | 1:04 |
6 | 5 | 4/2011 | 2011.09.20. | Határozatképes | 1:10 |
7 | 4 | 3/2011 | 2011.06.28. | Határozatképes | 1:17 |
8 | 3 | 2/2011 | 2011.06.21. | Határozatképes | 2:04 |
9 | 2 | 1/2011 | 2011.03.22. | Határozatképes | 2:42 |
10 | 1 | 1/2010 | 2010.12.21. | Határozatképes | 0:52 |