Készült: 2024.09.24.18:53:11
Dinamikus lap
Képviselők választókerületenként
Paraméterek:Megyék/Vármegyék: | Hajdú-Bihar |
Választókerület: | 3. OEVK |
Egyéni választókerületek: | Igen |
Ciklus | Főváros, megye | Választókerület | Képviselő | Képviselőcsoport | Tól | Ig |
---|---|---|---|---|---|---|
1990-94 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Dr. Mózes Mihály | SZDSZ | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
1994-98 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Dr. Orosz István | MSZP | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
1998-2002 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Kósa Lajos | Fidesz | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
2002-2006 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Kósa Lajos | Fidesz | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
2006-2010 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Kósa Lajos | Fidesz | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2010-2014 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Kósa Lajos | Fidesz | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2014-2018 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Tasó László | Fidesz | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2018-2022 | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Tasó László | Fidesz | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2022- | Hajdú-Bihar | 3. OEVK | Tasó László | Fidesz | 2022.05.02. |