Készült: 2024.09.24.06:41:10
Dinamikus lap
Dióssy Gábor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár | 2008.01.08. | 2008.04.30. |
gazdasági és közlekedési minisztériumi politikai államtitkár | 2005.02.01. | 2006.06.08. |