Készült: 2024.09.22.15:24:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Elnök | 2014.07.08. | 2017.06.21. | |
Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Alelnök | 2014.07.08. | 2018.05.07. | |
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) | Alelnök | 2014.07.08. | 2016.11.17. | |
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) | Alelnök | 2014.07.08. | 2018.05.07. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2014.07.08. | 2018.05.07. | |
Mátrai Márta (Fidesz) 1 | Tag | 2014.07.08. | 2018.05.07. | |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2014.07.08. | 2018.05.07. | |
Tuzson Bence (Fidesz) 1 | Tag | 2014.07.08. | 2015.11.02. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2015.11.02. | 2018.05.07. | Tuzson Bence (Fidesz) 1 |
Sallai R. Benedek (LMP) | Tag | 2016.09.26. | 2018.05.07. | Dr. Schiffer András (LMP) |
Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2014.07.08. | 2016.09.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
Nem tárgyalt irományt.