Készült: 2024.09.25.07:14:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Nemzetbiztonsági bizottság tagjai változásának elrejtése
Nemzetbiztonsági bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Demszky Gábor (SZDSZ) | Elnök | 1990.05.03. | 1990.11.30. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Elnök | 1990.12.15. | 1993.07.01. | |
Wachsler Tamás (FIDESZ) | Elnök | 1993.07.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Kátay Zoltán (MDF) | Alelnök | 1992.02.01. | 1994.06.27. | |
Szokolay Zoltán (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1992.01.20. | |
Dr. Horváth László (Kisgazda) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Bereczki Vilmos (FKGP) | Titkár | 1990.05.03. | 1991.06.18. | |
Dr. Horváth László (FKGP) | Titkár | 1991.06.18. | 1992.02.23. | |
Dr. Horváth László (Kisgazda) | Titkár | 1992.02.24. | 1992.10.13. | |
Dr. Horváth Balázs (MDF) | Tag | 1993.09.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Ilkei Csaba (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1991.09.02. | |
Dr. Kátay Zoltán (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1992.01.31. | |
Petronyák László (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Pongrácz József (MDF) | Tag | 1991.09.17. | 1994.06.27. | |
Sándorfi György (MDF) | Tag | 1992.02.11. | 1993.07.06. | |
Szarvas Béla (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Kőszeg Ferenc (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Kovács Béla (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dr. Kovács Béla (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Dr. Gál Zoltán (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1991.02.19. | |
Keleti György (MSZP) | Tag | 1992.09.18. | 1994.06.27. | |
Kovács Jenő (MSZP) | Tag | 1991.02.19. | 1992.09.01. | |
Fodor Gábor (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.03.24. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Tag | 1990.12.04. | 1990.12.15. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Tag | 1993.07.01. | 1994.06.27. | |
Wachsler Tamás (FIDESZ) | Tag | 1992.03.24. | 1993.07.01. | |
Dr. Inotay Ferenc (KDNP) | Tag | 1990.09.10. | 1994.06.27. | |
Dr. Keresztes Sándor (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.08.31. | |
Dr. Ilkei Csaba (független) | Tag | 1991.09.03. | 1991.09.16. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Nemzetbiztonsági bizottság | MDF | 5 | 38.46% |
SZDSZ | 2 | 15.38% | |
EKgP | 2 | 15.38% | |
MSZP | 1 | 7.69% | |
Fidesz | 2 | 15.38% | |
KDNP | 1 | 7.69% | |
Összesen | 13 | 100.00% |
Nemzetbiztonsági bizottságnak nincs albizottsága.