Készült: 2024.09.23.03:14:09
Dinamikus lap
Szabados Ákos
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.05. | 2007.03.06. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2009.04.06. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
általános iskolai tanító | Budapesti Tanítóképző Főiskola | 1981 | |
általános iskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar | 1985 |
szociológus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Szociológiai és Szociálpol-i Int. és Továbbkép. K | 1997 |