Készült: 2024.09.23.07:35:45
Dinamikus lap
Kormos Dénes
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.05. | 2008.05.06. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.02.25. | 2008.02.26. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.19. | 2007.02.20. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 58 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
biológia-rajz szakos általános iskolai tanár | Bessenyei György Tanárképző Főiskola | 1978 | |
fejlesztő-kutató szakpedagógus | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1988 |
közoktatási vezető | Pécsi Tudományegyetem | 2000 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |