Irományok előző ciklusbeli adatai
Készült: 2024.09.22.19:34:09
Dinamikus lap
Dr. Solt Pál
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke | 1997.12.01. | 2002.06.25. |
a Legfelsőbb Bíróság elnöke | 1990.06.25. | 2002.06.25. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 7 |