Készült: 2024.09.26.15:47:43
Dinamikus lap
Ecsődi László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.12. | 2007.03.13. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.24. | 2005.10.25. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2000.12.04. | 2000.12.05. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Fejér 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Fejér 4. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Fejér 4. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: középfok | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
mezőgazdasági szervízüzemi technikus | Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola | 1973 |