Készült: 2024.09.26.13:44:41
Dinamikus lap
Dr. Kóródi Mária
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.11.23. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
környezetvédelmi és vízügyi miniszter | 2002.05.27. | 2003.05.18. |
az Országgyűlés alelnöke | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
jegyző | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Pest területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Pest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Pest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Pest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1979 |