Készült: 2024.09.26.18:26:50
Dinamikus lap
Jauernik István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.10. | 2006.07.11. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
önkormányzati minisztériumi államtitkár | 2009.04.21. | 2010.05.29. |
önkormányzati minisztériumi államtitkár | 2008.05.20. | 2009.04.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
mezőgazdasági gépészmérnök | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar | 1975 |
mezőgazdasági energiagazdálkodási szakmérnök | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar | 1986 |