Készült: 2024.09.26.20:22:31
Dinamikus lap
Dr. Kádár Béla
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az MNB Monetáris Tanácsának tagja | 2002.09.23. | 2008.09.23. |
az MNB Jegybanktanácsának tagja | 1999.09.01. | 2001.07.12. |
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere | 1990.05.23. | 1994.07.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Baranya területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1956 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1970 |
A tudomány(ok) doktora | 1980 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
német | tárgyalási |
orosz | középfokú |
spanyol | tárgyalási |