Készült: 2024.09.26.15:23:21
Dinamikus lap
Zsigmond Attila
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Budapest 2. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest 2. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Budapest 5. OEVK | 1985.06.28. | 1990.05.01. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Magyar Iparművészeti Főiskola | 1964 | |
egyetemi diploma | József Attila Tudományegyetem | 1979 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |