Készült: 2024.09.21.18:25:40
Dinamikus lap
Tóth István
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1996.04.16. | 1997.04.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok területi lista | 1994.06.28. | 1997.04.30. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola | 1976 | |
egyetemi diploma | Kossuth Lajos Tudományegyetem | 1989 |