Készült: 2024.09.26.11:07:36
Dinamikus lap
Dr. Keresztes Sándor
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1990.08.31. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | 1943 | ||
egyetemi doktor | Janus Pannonius Tudományegyetem | 1962 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
francia | tárgyalási |
román | tárgyalási |