Készült: 2024.09.21.10:50:45
Dinamikus lap
Dr. Raskó György
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | Néppárt-MDNP | frakcióvezető-helyettes | 1997.02.03. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Győr-Moson-Sopron 6. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1980 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
francia | tárgyalási |
német | tárgyalási |
spanyol | tárgyalási |