Készült: 2024.09.26.13:11:18
Dinamikus lap
Dr. Kiss Róbert
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Pest 3. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1986 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |
kínai | alapfokú |