Készült: 2024.09.21.18:16:55
Dinamikus lap
Siklós Csaba
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter | 1990.05.23. | 1993.02.22. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Budapest 3. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |