Készült: 2024.09.26.22:04:23
Dinamikus lap
Dr. Hankó Faragó Miklós
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.21. | 2010.05.13. |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2000.05.23. | 2000.05.23. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.06.18. | 1999.09.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Vas 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Vas 1. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Vas 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Vas 1. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | József Attila Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1985 |
európai uniós szakértő | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | Bigis "Európa Tanulmányok" | 1993 |
európa jogi szakjogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 2001 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |