Készült: 2024.09.26.06:42:57
Dinamikus lap
Rácskay Jenő
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1997.05.27. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Vas 2. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Vas 2. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Szombathelyi Tanárképző Főiskola | 1983 | |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1989 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |