Készült: 2024.09.26.15:34:19
Dinamikus lap
Bogárdi Zoltán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1994-98 | MDF | frakcióvezető-helyettes | 1996.06.03. | 1998.06.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Pest 1. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem | 1971 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |