Készült: 2024.09.26.18:26:01
Dinamikus lap
Dr. Pásztor Gyula
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1991.02.11. | 1991.05.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Békés 3. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)