Készült: 2024.09.21.13:00:22
Dinamikus lap
Soós Károly Attila
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1996.09.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.01.01. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1967 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
francia | felsőfokú |
orosz | felsőfokú |
szerbhorvát | középfokú |