Készült: 2024.09.21.18:39:00
Dinamikus lap
Bakó Lajos
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Magyar TV Közalapítvány Kuratórium elnöke | 1999.02.09. | 2003.02.09. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Győr-Moson-Sopron 2. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2002-2006 | 2 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | 1984 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | alapfokú |