Készült: 2024.09.21.03:29:45
Dinamikus lap
Nádori László
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Tolna területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Tolna területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1966 | |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1967 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1973 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | középfokú |
francia | középfokú |
lengyel | középfokú |
német | középfokú |