Készült: 2024.09.26.11:14:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Vizsgálóbizottság az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására tagjai változásának elrejtése
Vizsgálóbizottság az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Varga Mihály (FIDESZ-MPP) | Elnök | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Hidasi Rezső (MSZP) | Alelnök | 1997.04.29. | 1998.06.17. | |
Keller László (MSZP) | Alelnök | 1995.06.17. | 1996.12.15. | |
Dr. Bruszel László (MSZP) | Tag | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Dr. Matyi László (SZDSZ) | Tag | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Ungár Klára (SZDSZ) | Tag | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Dr. Raskó György (MDF) | Tag | 1995.06.17. | 1996.03.10. | |
Dr. Tímár György (FKGP) | Tag | 1995.06.17. | 1998.06.17. | |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 1995.06.17. | 1997.07.21. | |
Dr. Raskó György (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1998.06.17. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Vizsgálóbizottság az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására | MSZP | 2 | 28.57% |
SZDSZ | 2 | 28.57% | |
FKGP | 1 | 14.29% | |
Fidesz | 1 | 14.29% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 14.29% | |
Összesen | 7 | 100.00% |
Vizsgálóbizottság az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázásáranak nincs albizottsága.