Készült: 2024.09.21.08:29:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Társadalmi szervezetek bizottsága hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
A Társadalmi szervezetek bizottsága hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Halász János (Fidesz) | Elnök | 1998.09.30. | 2001.12.17. | |
Zuschlag János László (MSZP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Czoma Kálmán (FKGP) | Tag | 1998.10.21. | 2001.09.19. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Dr. Bognár László (MIÉP) | Tag | 1998.10.21. | 2002.05.14. | |
Czoma Kálmán (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
A Társadalmi szervezetek bizottsága hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése