Készült: 2024.09.26.15:45:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Vállalkozásfejlesztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.09.01. |
Megszűnés | 2000.06.20. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Vállalkozásfejlesztési albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Márton Attila (Fidesz) | Elnök | 1999.09.01. | 1999.09.22. | |
Nógrádi László (Fidesz) | Elnök | 1999.09.22. | 2000.06.20. |