Készült: 2024.09.20.18:41:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Az Idegenforgalmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.02.04. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Az Idegenforgalmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Takács Imre (MSZP) | Elnök | 1999.02.04. | 2002.05.14. | |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Tag | 1999.02.04. | 2002.05.14. | |
Kékkői Zoltán József (FKGP) | Tag | 1999.02.04. | 2001.01.01. | |
Pancza István (FKGP) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Kékkői Zoltán József (FKGP) |