Készült: 2024.09.25.11:48:30
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Agrárpiaci és szabályozási albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.06.30. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Agrárpiaci és szabályozási albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Farkas Sándor (Fidesz) | Elnök | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Járvás István (Fidesz) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Lakatos András (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Zatykó János (MSZP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Csatári József (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Zsikla Győző (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2001.09.19. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Zsikla Győző (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
Agrárpiaci és szabályozási albizottság üléseinek megjelenítése