Készült: 2024.09.24.08:46:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Kulturális és sajtóbizottság tagjai változásának elrejtése
Kulturális és sajtóbizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) | Elnök | 2012.06.18. | 2013.02.28. | L. Simon László (Fidesz) |
L. Simon László (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
L. Simon László (Fidesz) | Elnök | 2013.03.01. | 2014.05.05. | Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) |
Pálffy István (KDNP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Karácsony Gergely (LMP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Gulyás Dénes (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Gyutai Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kiss Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Kupper András (Fidesz) | Tag | 2012.06.18. | 2014.05.05. | Dr. Puskás Imre (Fidesz) |
Lukács László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Menczer Erzsébet (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Nagy Csaba (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Németh Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Puskás Imre (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.06.18. | |
Szabó Csaba (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Talabér Márta (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Hiller István (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Lukács Zoltán (MSZP) |
Kránitz László (MSZP) | Tag | 2013.12.02. | 2014.05.05. | Mandur László (MSZP) |
Lukács Zoltán (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Mandur László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2013.11.18. | |
Vitányi Iván (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.10.23. | |
Novák Előd (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pörzse Sándor (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Karvalics Ottó (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Osztolykán Ágnes (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Karácsony Gergely (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. | |
Vitányi Iván (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Kulturális és sajtóbizottság | Fidesz | 12 | 57.14% |
MSZP | 2 | 9.52% | |
Jobbik | 2 | 9.52% | |
KDNP | 2 | 9.52% | |
LMP | 1 | 4.76% | |
független | 2 | 9.52% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Kulturális és sajtóbizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.05.25. | ||
A Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányok kulturális kormányzatainak esetleges visszaéléseivel foglalkozó albizottság | 2010.05.25. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok