Készült: 2024.09.26.18:41:52
Dinamikus lap
Dér Zsuzsanna
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.11. | 2008.02.12. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Fejér területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2006-2010 | 30 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
kereskedelmi üzemgazdász | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | Kereskedelmi Kar | 1981 |
vendéglátóipari szaküzemgazdász | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola | 1989 | |
értékbecslő és ingatlanközvetítő | Füti Omega Kft. | 1991 | |
vezető auditor | RCA Certified Training Course | 2003 | |
multiplikátor | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - Tempus Közalapítvány | 2005 |