Készült: 2024.09.23.05:48:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.09.30. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Pánczél Károly (Fidesz) | Elnök | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Arató Gergely (MSZP) | Tag | 2002.09.30. | 2004.10.04. | |
Botka Lajosné (MSZP) | Tag | 2002.09.30. | 2003.03.19. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2003.03.19. | 2006.05.15. | Botka Lajosné (MSZP) |
Tatai-Tóth András (MSZP) 1 | Tag | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Pichler Imre László (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Pichler Imre László (MDF) | Tag | 2002.09.30. | 2004.11.08. | |
Pichler Imre László (független) | Tag | 2004.11.08. | 2005.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése