Készült: 2024.09.26.15:15:44
Dinamikus lap
Koncz Ferenc
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018-2022 | 2018.04.08. | Borsod-Abaúj-Zemplén 6.vk | 2018.05.08. | 2020.07.10. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Borsod-Abaúj-Zemplén 11.vk | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2002-2006 | Országos lista | 2004.08.27. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
matematika-fizika szakos tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Főiskolai Kar | 1987 |