Készült: 2024.09.24.18:45:56
Dinamikus lap
Dr. Bitay Márton Örs
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Agrárminisztérium államtitkára | 2018.05.22. | 2019.02.18. |
Földművelésügyi Minisztérium államtitkára | 2014.06.15. | 2018.05.17. |
vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 2013.06.03. | 2014.06.05. |