Készült: 2024.09.22.21:20:48
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.19. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szabó Timea (LMP) | Elnök | 2010.07.27. | 2013.02.11. | |
Kővári János (Fidesz) | Alelnök | 2011.09.19. | 2012.02.18. | |
Berényi László (Fidesz) | Tag | 2010.07.27. | 2014.05.05. | |
Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | 2010.07.27. | 2014.05.05. | |
Demeter Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.07.27. | 2014.05.05. | |
Gajda Róbert (Fidesz) | Tag | 2010.07.27. | 2014.05.05. | |
Kővári János (Fidesz) | Tag | 2010.07.27. | 2011.09.19. | |
Baracskai József (MSZP) | Tag | 2010.07.27. | 2011.10.23. | |
Kulcsár Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.07.27. | 2014.05.05. | |
Varga László (KDNP) | Tag | 2010.07.27. | 2014.05.05. |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése