Készült: 2024.09.26.09:54:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Vidékfejlesztési albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.03. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Vidékfejlesztési albizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Csatári József (FKGP) | Elnök | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Bebes István (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Szabó Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Tóth András (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Pásztohy András (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Simon József (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Zsikla Győző (FKGP) | Tag | 1998.11.03. | 2001.09.19. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1999.06.16. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.11.03. | 1998.12.06. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.07. | 1998.12.28. | |
Zsikla Győző (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
Vidékfejlesztési albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 2/1999 | 1999.05.19. | Határozatképes | 2:40 |
2 | 2 | 1/1999 | 1999.03.17. | Tanácskozóképes | 1:10 |
3 | 1 | 1/1998 | 1998.12.09. | Határozatképes | 1:00 |