Készült: 2024.09.26.15:30:25
Dinamikus lap
Dr. Kóka János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető | 2007.12.05. | 2010.05.13. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.04.23. | 2007.12.04. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
gazdasági és közlekedési miniszter | 2006.06.09. | 2007.12.04. |
gazdasági és közlekedési miniszter | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
orvos | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | Általános Orvosi Kar | 1996 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
francia | alapfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
orosz | társalgási |