Készült: 2024.09.25.22:02:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2015.04.13. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Elnök | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
Boldog István (Fidesz) | Tag | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2015.04.27. | 2018.05.07. | |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Tag | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2016.11.24. | 2017.03.06. | Velez Árpád (MSZP) |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2015.04.27. | 2016.09.12. | |
Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2016.09.19. | 2016.11.21. | Dr. Szakács László (MSZP) |
Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Tag | 2015.04.27. | 2018.05.07. | |
Schmuck Erzsébet (LMP) | Tag | 2015.04.27. | 2017.10.02. | |
Szelényi Zsuzsanna (független) | Tag | 2015.04.27. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése