Készült: 2024.09.20.19:07:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Kábítószerügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.11. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Kábítószerügyi albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Elnök | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Juhász Gábor (MSZP) | Alelnök | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Imre Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.11.11. | 1998.12.15. | |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | Imre Zsolt (Fidesz) |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | Tag | 1998.11.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Bognár László (MIÉP) | Tag | 1998.11.11. | 2000.03.30. |
Kábítószerügyi albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 1/2001 | 2001.12.04. | Határozatképes | 2:00 |
2 | 2 | 2/2000 | 2000.06.07. | Határozatképes | 1:00 |
3 | 1 | 1/2000 | 2000.03.13. | Határozatképes | 1:00 |