Készült: 2024.09.24.03:00:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.26. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | Tag | 2019.03.26. | 2022.05.01. | Hohn Krisztina (LMP) |
Hohn Krisztina (LMP) | Tag | 2018.06.26. | 2019.03.04. |
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 9 | 2/2021 | 2021.12.07. | Határozatképes | 2:07 |
2 | 8 | 1/2021 | 2021.06.07. | Határozatképes | 2:08 |
3 | 7 | 2/2020 | 2020.12.09. | Határozatképes | 1:57 |
4 | 6 | 1/2020 | 2020.06.25. | Határozatképes | 2:32 |
5 | 5 | 3/2019 | 2019.11.18. | Határozatképes | 2:10 |
6 | 4 | 2/2019 | 2019.07.01. | Határozatképes | 2:33 |
7 | 3 | 1/2019 | 2019.03.26. | Határozatképes | 1:58 |
8 | 2 | 2/2018 | 2018.11.08. | Határozatképes | 2:10 |
9 | 1 | 1/2018 | 2018.07.12. | Határozatképes | 1:15 |