Készült: 2024.09.26.21:21:45
Dinamikus lap
Dr. Vastagh Pál
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.05.30. | 2005.06.01. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.04.18. | 2005.04.19. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.08. | 2004.03.09. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.03. | 2002.12.04. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.10.30. | 2002.10.30. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
igazságügy-miniszter | 1994.07.15. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2006.10.01. |
2002-2006 | Békés 6. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Békés területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Békés 6. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Békés területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | József Attila Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi kar | 1971 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1986 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | felsőfokú | C |
orosz | felsőfokú | C |